Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Viggo Rothes Vej 24, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Bestyrelse: Stig Skov Albertsen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Direktion: Stig Skov Albertsen (adm. dir) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: MOSO HOLDING ApS, SAA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: SAMS INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Morten Sonne Søndergaard, Stig Skov Albertsen (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: SAA HOLDING ApS, MOSO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2012-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: LONCA HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-20 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-01 tilføjes Legale ejere: MOSO HOLDING ApS, SAA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2007-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Sonne Søndergaard, Stig Skov Albertsen (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viggo Rothes Vej 24, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Bestyrelse: Stig Skov Albertsen (næstformand) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Direktion: Stig Skov Albertsen (adm. dir) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed samt at yde rådgivning. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Navne: SAMS INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-01 tilføjes Stiftere: SAA HOLDING ApS, MOSO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden i forening med en direktør eller af to bestyrelses-medlemmer i forening. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Vedtægter: 2006-10-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2006-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)