Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: lars_f@hotmail.com (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge børnetøj og elektronik samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Vedtægter: 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2007-01-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-25 tilføjes Direktion: Lars Christian Stauner Frostholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-25 fjernes Direktion: Rattiya Frostholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 40, 5., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-09 tilføjes Direktion: Rattiya Frostholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Hovedbranche: Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger (offentliggjort 2007-01-05)
Den 2006-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Legale ejere: Lars Christian Stauner Frostholm (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2006-11-09 tilføjes Navne: GSM SHOP ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-09 tilføjes Reelle ejere: Lars Christian Stauner Frostholm (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2006-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Stiftere: Rattiya Frostholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)