Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Bibranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-17 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@boroaps.com (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Navne: BORO ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Stiftere: Grzegorz Bozym, George Rothstein (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2017-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-10 fjernes Direktion: Stoycho Stoychev (direktør) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-02 tilføjes Direktion: Stoycho Stoychev (direktør) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-08-02 fjernes Direktion: Peter Gorniak (direktion) (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 17, 2500 Valby (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1. 2., 1610 København V (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-26 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2015-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1. 2., 1610 København V (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2015-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1. 2., 1610 København V (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-03-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@boroaps.com (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1. 2., 1610 København V (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2015-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Arkaderne 22, 1. 2., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-06 tilføjes Direktion: Peter Gorniak (direktion) (offentliggjort 2016-08-03)
Den 2013-12-06 fjernes Direktion: Grzegorz Bozym (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-06 tilføjes Bibranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-11-06 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-11-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arkaderne 22, 1. 2., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2013-10-17 tilføjes Direktion: Grzegorz Bozym (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri, renovering og administration af ejendomme, salg af byggematerialer, undervisningsvirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-17 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Navne: BORO ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Stiftere: Grzegorz Bozym, George Rothstein (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2013-10-17 tilføjes Vedtægter: 2013-10-17 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2013-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-13)