Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorte Harriet Melchior Jørgensen | 25.05.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 10.09.2013 | 25.05.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Rovelt-Busch | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Kyed Østerlind | 21.01.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Dahlgaard | 05.04.2017 | 18.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 21.01.2015 | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Marcus | 10.09.2013 | 27.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Thøger Baltzersen | 10.09.2013 | 21.01.2015 | bestyrelsesmedlem |