Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Revisor | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Bestyrelse: Christian Lindskov Alsø (formand) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-07 fjernes Bestyrelse: Johnny Hey (formand) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbjergvej 30, 8220 Brabrand (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Anelystparken 43, st. th., 8381 Tilst (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Johnny Hey (formand) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Poul Henrik Hauge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-02 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Bjerg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-03 tilføjes Direktion: Lars Henrik Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Legale ejere: BRAVIDA DANMARK A/S (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i fællesskab, en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 tilføjes Vedtægter: 2022-01-03 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Reelle ejere: Lars Henrik Bjerg, Poul Henrik Hauge (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-04-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, bestyrelsesformanden alene eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2017-09-07 tilføjes Vedtægter: 2017-09-07 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anelystparken 43, st. th., 8381 Tilst (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2016-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Anelystparken 43 b., 8381 Tilst (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-07-19 tilføjes Hjemmeside: www.vivaenergi.dk (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-01 tilføjes Legale ejere: PGTF HOLDING ApS, LH BJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2012-10-31 tilføjes Reelle ejere: Lars Henrik Bjerg, Poul Henrik Hauge (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vivaenergi.dk (offentliggjort 2012-07-06)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anelystparken 43 b., 8381 Tilst (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2012-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Snovdrupvej 24, 8340 Malling (offentliggjort 2009-07-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-31 tilføjes Binavne: VIVA ENERGY A/S, HLH CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Henrik Bjerg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og rådgivning omkring produktion og salg af produkter der indeholder en høj grad af elektronik og teknik samt handel med elektroniske produkter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Navne: VIVA ENERGI A/S (offentliggjort 2011-08-31)
Den 2011-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller direktionen i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Vedtægter: 2011-07-01 (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2011-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-08-31)
Den 2011-07-01 fjernes Binavne: HLH CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Direktion: Lars Henrik Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-30 fjernes Navne: VIVA ENERGI ApS (offentliggjort 2011-02-24)
Den 2011-06-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-24 tilføjes Navne: VIVA ENERGI ApS (offentliggjort 2011-02-24)
Den 2011-02-23 fjernes Navne: HLH CONSULTING ApS (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snovdrupvej 24, 8340 Malling (offentliggjort 2009-07-23)
Den 2009-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Snovdrupvej 34, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snovdrupvej 34, 8340 Malling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-08 tilføjes Binavne: HLH CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Direktion: Lars Henrik Bjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Navne: HLH CONSULTING ApS (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Revisor: MUNK & IVERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Stiftere: Poul Henrik Hauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)