Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Skovgaards Vej 9, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Skovgaards Vej 9, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2015-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JEPSEN BILER ApS. (offentliggjort 2015-07-04)
Den 2022-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JB Ejendomme 2022 ApS. (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Skovgaards Vej 9, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærhaven 14, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærhaven 14, 6600 Vejen (offentliggjort 2024-01-17)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 13, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 13, 6600 Vejen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2009-07-03 tilføjes Direktion: Ole Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2009-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Legale ejere: Ole Jepsen (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Navne: OJ 2009 HOLDING ApS (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-07-03 tilføjes Reelle ejere: Ole Jepsen (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2009-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-07-03 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Stiftere: Ole Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Vedtægter: 2009-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-07-10)
Den 2009-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)