Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Legale ejere | ||||
Bibranche | Binavne | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-31 tilføjes Bestyrelse: Gitte Bundgaard Andersen (formand) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-31 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Hjort Storm (formand) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordjyske Jernbaner Invest III A/S. (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2019-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordjyske Jernbaner Invest IV A/S. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Hjort Storm (formand) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2023-09-13 fjernes Bestyrelse: Ib Marius Kirch Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Bestyrelse: Per Larsen (formand) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-05-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Peter Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-23 fjernes Bestyrelse: Poul Henrik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Bestyrelse: Per Larsen (formand) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Hjort Storm (formand) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2023-03-27 fjernes Bestyrelse: Per Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Per Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-05-10 fjernes Bestyrelse: Anders Hjulmand (formand) (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2022-05-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Direktion: Martin Sort Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 fjernes Direktion: Peter Hvilshøj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-05-19 tilføjes Vedtægter: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 tilføjes Vedtægter: 2020-06-18 (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Vestergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-16 fjernes Bestyrelse: Finn Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Rørbæk Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-15 fjernes Bestyrelse: Kirsten Ingemann Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Eybye Øster (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-13 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Størup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-03 tilføjes Bestyrelse: Jens Otto Størup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-05-03 fjernes Bestyrelse: Claus Holmen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-03 tilføjes Vedtægter: 2017-05-03 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-04 tilføjes Bestyrelse: Finn Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-20 fjernes Bestyrelse: Erik Marckstrøm Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-11-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Marckstrøm Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-11-06 fjernes Bestyrelse: Erik Marckstrøm Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Poul Henrik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2013-05-31 fjernes Bestyrelse: Poul Henrik Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive jernbanetrafik samt foretage vedligeholdelse af tog og infrastruktur i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og normer herfor, samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 tilføjes Vedtægter: 2012-06-12 (offentliggjort 2017-05-08)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Peter Hvilshøj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2012-05-01 fjernes Direktion: Preben Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-30 tilføjes Bestyrelse: Erik Marckstrøm Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Ringbæk Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Renneberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Navne: NORDJYSKE JERNBANER A/S (offentliggjort 2009-07-07)
Den 2009-06-29 fjernes Navne: NJ OPERATØR A/S (offentliggjort 2009-03-05)
Den 2009-03-05 tilføjes Legale ejere: NJ HOLDING NORDJYLLAND A/S (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 1, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2009-03-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ringbæk Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-04 tilføjes Bibranche: S-togstrafik, metro og andre nærbaner (offentliggjort 2009-07-16)
Den 2009-03-04 tilføjes Binavne: NJ OPERATØR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Direktion: Preben Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Hovedbranche: Passagertransport med regional- eller fjerntog (offentliggjort 2010-10-20)
Den 2009-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Navne: NJ OPERATØR A/S (offentliggjort 2009-03-05)
Den 2009-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Stiftere: NJ HOLDING NORDJYLLAND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-03-05)
Den 2009-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)