Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MICHAEL J. SØRENSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 tilføjes Vedtægter: 2013-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-14 fjernes Revisor: STEEN KOCH REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Revisor: STEEN KOCH REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ECONOMIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenrisvej 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-19 tilføjes Direktion: Michael Jalris Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2009-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Legale ejere: Michael Jalris Sørensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2009-02-19 tilføjes Navne: MICHAEL JALRIS HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Jalris Sørensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2009-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Revisor: ECONOMIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Stiftere: Michael Jalris Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)