Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Svend Vestergaard (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Asger Kold (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-03-03 tilføjes Legale ejere: Vestjysk Landboforening (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 fjernes Legale ejere: SAXTON ApS (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-02 fjernes Legale ejere: Vestjysk Landboforening (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 fjernes Reelle ejere: Tommy Knudsen (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-03-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-23 tilføjes Bestyrelse: Svend Vestergaard (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-09-23 fjernes Bestyrelse: René Hoelgaard Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-13 fjernes Bestyrelse: Asger Kold (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-23 tilføjes Direktion: Asger Kold (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-09-03 fjernes Direktion: Tommy Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Vedtægter: 2021-11-16 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-29 tilføjes Direktion: Tommy Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-10-29 fjernes Direktion: Asger Kold (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-29 tilføjes Legale ejere: Tommy Knudsen, SAXTON ApS (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-10-29 fjernes Legale ejere: Asger Kold, Tommy Knudsen (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-10-29 tilføjes Reelle ejere: Tommy Knudsen (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2021-10-29 fjernes Reelle ejere: Asger Kold (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2021-07-02 tilføjes Bestyrelse: Jens Faurholt (formand) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-07-02 fjernes Bestyrelse: Johannes Leonhard Enevoldsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-10 tilføjes Bestyrelse: René Hoelgaard Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-02-10 fjernes Bestyrelse: Jens Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 3, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-19 tilføjes Vedtægter: 2015-03-19 (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-19 tilføjes Legale ejere: Asger Kold, Vestjysk Landboforening (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2014-12-19 tilføjes Reelle ejere: Asger Kold (offentliggjort 2021-10-29)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-16 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-16 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive regnskabs- og revisionsvirksomhed - herunder bogføring, skatterådgivning og dødsbobehandling samt forestå dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden og direktøren i forening. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2010-07-14 tilføjes Vedtægter: 2010-07-14 (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2009-03-06)
Den 2009-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 3, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2009-02-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Møller Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-23 tilføjes Direktion: Asger Kold (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Navne: VL REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Stiftere: Johannes Leonhard Enevoldsen, Jens Møller Nielsen, Asger Kold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)