Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Inga Anni Tougaard Poulsen | 19.05.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Borch Poulsen | 01.04.2011 | 19.05.2011 | direktion |
Henrik Borch Poulsen | 19.02.2009 | 08.03.2011 | direktion |
Henrik Arentoft Mikkelsen | 19.02.2009 | 01.02.2010 | direktion |