Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2017-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-12 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Navne: FORSBACH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Stiftere: ALIMENTAS ØST ApS, ALIMENTAS VEST ApS (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2015-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2015-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-10-09 fjernes Direktion: Line Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2011-04-15 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2011-04-15 fjernes Revisor: Kurt Drud Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 tilføjes Revisor: Kurt Drud Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-20 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baldersvej 1, 4180 Sorø (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2009-02-12 tilføjes Direktion: Line Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2009-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er i eget regi at drive udlejning af fast ejendom, handel og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-12 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Navne: FORSBACH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Stiftere: ALIMENTAS ØST ApS, ALIMENTAS VEST ApS (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2009-02-12 tilføjes Vedtægter: 2009-02-12 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2009-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-13)