Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-06 Statstidende Dekret
Den 2024-05-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-07 fjernes Direktion: Poul Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 52, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-08-01 fjernes Revisor: HAULUND 1 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@scanfi.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: claus@scanfi.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-08 tilføjes Direktion: Poul Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2018-01-08 fjernes Direktion: Claus Søndergård Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-08 tilføjes Reelle ejere: Annelise Søndergaard Hansen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-08 fjernes Reelle ejere: Claus Søndergård Hansen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-07 fjernes Reelle ejere: Annelise Søndergaard Hansen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-08 fjernes Legale ejere: LUDVIG HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-01-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: POLI HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: POLI HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@scanfi.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2012-02-07 tilføjes Legale ejere: POLI HOLDING ApS, LUDVIG HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2012-02-07 tilføjes Reelle ejere: Annelise Søndergaard Hansen, Claus Søndergård Hansen (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2009-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2009-07-16)
Den 2009-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 9300 Sæby (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2009-02-05 tilføjes Direktion: Claus Søndergård Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og andet i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Navne: SCANFI AQUA ApS (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2009-02-05 tilføjes Revisor: HAULUND 1 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2009-02-05 tilføjes Stiftere: OLLIE HOLDING SÆBY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2009-02-05 tilføjes Vedtægter: 2009-02-05 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-07)