Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Revisor | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østermarken 10 8., 9600 Aars (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Brøndumsvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 tilføjes Bestyrelse: Anne Margrethe Provst (formand) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-05-10 fjernes Bestyrelse: Lisette Vind Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Anne Margrethe Provst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-05-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-05-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 fjernes Bestyrelse: Lasse Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Bestyrelse: Lasse Andersson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-01-07 fjernes Bestyrelse: Gitte Ørskou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-28 tilføjes Bestyrelse: Anders Have Espersen (formand) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Anders Bloksgaard (næstformand) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-08-01 tilføjes Bestyrelse: Anne Margrethe Provst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2018-07-31 fjernes Bestyrelse: Jens-Christian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 tilføjes Bestyrelse: Jens-Christian Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-03-05 fjernes Bestyrelse: Michael Folke Ax (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-25 tilføjes Vedtægter: 2017-08-25 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2017-06-25 fjernes Bestyrelse: Gitte Ørskou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: vh@skagenskunstmuseer.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: vh@skagensmuseum.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-05-29 tilføjes Bestyrelse: Gitte Ørskou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-26)
Den 2016-05-29 fjernes Bestyrelse: Brian Wiborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-28 fjernes Bestyrelse: Anders Bloksgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-29 tilføjes Vedtægter: 2016-05-29 (offentliggjort 2018-03-07)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-28 tilføjes Bestyrelse: Jytte Bøjlund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 fjernes Bestyrelse: Mogens Thøgersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Folke Ax (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-23 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Munk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2011-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-06 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Munk Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-06 fjernes Bestyrelse: Michael Folke Ax (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-03 tilføjes Kontaktoplysninger: vh@skagensmuseum.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brøndumsvej 4, 9990 Skagen (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2008-10-27 tilføjes Bestyrelse: Michael Folke Ax (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fremme medlemmernes strategiske samarbejde og udvikling, at varetage den regionale kulturarv, at fremme den regionale økonomiske vækst, at fremme samarbejdet med kulturliv, videnskab, offentlighed og erhvervsliv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Hovedbranche: Faglige sammenslutninger (offentliggjort 2009-03-11)
Den 2008-10-27 tilføjes Navne: KULTURARVNORD F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2008-10-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden sammen med næstformanden eller sekretariatslederen eller i tilfælde af formandens forfald af næstformanden og et bestyrelsesmedlem sammen med sekretariatslederen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Vedtægter: 2008-10-27 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2008-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)