Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2024-08-13 fjernes Direktion: Bo Johannes Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2009-02-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DREWSEN'S VVS ApS. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre VVS og blikenslagerarbejde samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-27 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-08-27 tilføjes Navne: BL Blik ApS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-26 fjernes Navne: BO LARSEN HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-08-27 tilføjes Vedtægter: 2020-08-27 (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2015-04-01 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2009-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 4, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-03 tilføjes Direktion: Bo Johannes Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2009-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2009-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2009-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Legale ejere: Bo Johannes Larsen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-02-03 tilføjes Navne: BO LARSEN HOLBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2009-02-03 tilføjes Reelle ejere: Bo Johannes Larsen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2009-02-03 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2009-02-03 tilføjes Stiftere: Bo Johannes Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-13)
Den 2009-02-03 tilføjes Vedtægter: 2009-02-03 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2009-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-13)