Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2011-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TVIS VOGNMANDSFORRETNING A/S. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2024-08-30 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-08-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Ove Nordskov (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Ove Nordskov (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Vedtægter: 2011-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronborgvej 11, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 tilføjes Direktion: Ove Nordskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Legale ejere: ONJ HOLDING, HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2008-11-25 tilføjes Navne: TVIS HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2008-11-27)
Den 2008-11-25 tilføjes Reelle ejere: Ove Nordskov (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2008-11-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2008-11-25 tilføjes Stiftere: ONJ HOLDING, HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-27)
Den 2008-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)