Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2008-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Addbrand Denmark A/S. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Reelle ejere: Klaus Gehrig (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Patrik Gunnar Sjölin (formand) (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-01 fjernes Bestyrelse: Hans Holger Therp (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Jesper Røgind Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Kenneth Erik Ingvar Fritzson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Addbrand Holding AB (offentliggjort 2024-07-23)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: F. E. BORDING A/S (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-09-30 fjernes Bestyrelse: Patrik Gunnar Sjölin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadelmagervej 27, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2017-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-30 fjernes Bestyrelse: Morten Halvorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 tilføjes Bestyrelse: Morten Halvorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-18 fjernes Bestyrelse: Jan Wegener (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Wegener (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Baadsager Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-01 tilføjes Direktion: Kenneth Erik Ingvar Fritzson (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-01 fjernes Direktion: Ernst Lykke Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-28 tilføjes Legale ejere: F. E. BORDING A/S, Mayer-Kuvert-network GmbH (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2008-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Thomsensvej 3, 7100 Vejle (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2008-10-27 tilføjes Bestyrelse: Henrik Baadsager Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-27 tilføjes Direktion: Ernst Lykke Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed, handel og andre relevante opgaver, direkte eller som deltager i andre virksomheder nationalt og internationalt, produktion og salg af kommunikationsmaterialer og konvolutter, tillige med beslægtede produkter af enhver art eller investering i sådanne selskaber. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-27 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Navne: A-MAIL HOLDING A/S (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Stiftere: F. E. BORDING A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Vedtægter: 2008-10-27 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)