Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 85, 9640 Farsø (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 85, 9640 Farsø (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2008-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPECIALLÆGESELSKABET KJERSTI LIEN ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2010-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HILLMYNA.DK ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2017-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bygaden 24A ApS. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 85, 9640 Farsø (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 85, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-07 tilføjes Revisor: ABL Revision Registreret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-09-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2017-01-01 fjernes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselvej 85, 9640 Farsø (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2008-10-21 tilføjes Direktion: Kjersti Lien (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i et speciallægeselskab og virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-10-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Legale ejere: Kjersti Lien (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-10-21 tilføjes Navne: SPECIALLÆGEN KJERSTI LIEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-21 tilføjes Reelle ejere: Kjersti Lien (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2008-10-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-21 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2008-10-21 tilføjes Stiftere: Kjersti Lien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Vedtægter: 2008-10-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)