Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Niels Ejner Sørensen | 21.10.2008 | 23.02.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FHS CAPITAL ApS (CVR 36038489) | 08.07.2014 | 19.01.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
GULDSMEDGADE 33 ApS (CVR 32068006) | UNDERKONKURS | 01.01.2009 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
ApS PAS NR. 23 (CVR 32279155) | OPLØSTEFTERKONKURS | 01.07.2009 | 27.05.2021 | 100,00% | 100,00% |