Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-22 tilføjes Vedtægter: 2021-03-22 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-22 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2013-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: br@dkkt.dk (offentliggjort 2013-09-11)
Den 2013-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvej 29, 8881 Thorsø (offentliggjort 2013-02-21)
Den 2013-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-01-17 tilføjes Direktion: Brian Roy Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 fjernes Direktion: Michael Roy Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er kurser og drift af køreteknisk anlæg, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-17 tilføjes Vedtægter: 2013-01-17 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2013-01-17 fjernes Bestyrelse: Lars-Bo Søndergård Fey (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-27 tilføjes Legale ejere: Brian Roy Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2012-12-27 tilføjes Reelle ejere: Brian Roy Pedersen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2008-10-27 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2008-12-23)
Den 2008-10-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 4, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Bestyrelse: Lars-Bo Søndergård Fey (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Direktion: Michael Roy Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Navne: DANSK KØRETEKNIK ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2008-10-22 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2008-10-22 tilføjes Stiftere: Michael Roy Pedersen, Lars-Bo Søndergård Fey, Brian Roy Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)