Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knastvænget 11, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvænget 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2011-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: ACCUSTRIP ApS. (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ACCUSTRIP ApS. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACCUSTRIP ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2022-12-21 tilføjes Direktion: Steffen Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-29 fjernes Direktion: Steffen Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Legale ejere: Steffen Møller Nielsen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Steffen Møller Nielsen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-02-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-02-21 tilføjes Vedtægter: 2018-02-21 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2018-02-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2013-02-14)
Den 2012-08-31 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvænget 13, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2008-10-13 tilføjes Direktion: Steffen Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2008-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering samt aktiebesiddelse i datterselskaber samt udlejning, her under udlejning af ejendomme og maskiner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Legale ejere: Steffen Møller Nielsen, Steffen Møller Nielsen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2008-10-13 tilføjes Navne: S M NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-11)
Den 2008-10-13 tilføjes Reelle ejere: Steffen Møller Nielsen, Steffen Møller Nielsen (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2008-10-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2008-10-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Stiftere: Steffen Møller Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 tilføjes Vedtægter: 2008-10-13 (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2008-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-11)
Den 2008-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)