Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Ehlers Ploug | 24.10.2008 | 19.08.2010 | direktion |
John Kolbæk Kristensen | 24.10.2008 | 16.03.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Schanne Ingrid Hedelund Sommer | 01.01.2010 | 19.08.2010 | bestyrelse |
Bettina Hedelund Hermansen | 01.01.2010 | 01.06.2010 | bestyrelse |
Allan Ehlers Ploug | 24.10.2008 | 19.08.2010 | bestyrelse |
Jens Knud Hermansen | 24.10.2008 | 01.06.2010 | formand |
John Kolbæk Kristensen | 24.10.2008 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Bo Hjorth Jensen | 24.10.2008 | 31.12.2009 | bestyrelse |
Lene Wang Nygaard Kristensen | 24.10.2008 | 16.03.2009 | bestyrelse |