Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-09 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET LK FURNITUREApS (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Stiftere: FIRSTCLIENTS GAMMEL KONGEVEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2012-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-27 fjernes Direktion: Lutz Könnecker (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Direktion: Kenneth Ohlendorff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 fjernes Direktion: Michael Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være ansvarlig deltager i selskabet P/S LK Furniture (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET LK FURNITUREApS (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2010-09-20 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET SOLARPARK RIOL ApS (offentliggjort 2008-11-20)
Den 2010-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-21 tilføjes Vedtægter: 2010-09-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2010-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, st. tv., 1560 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Direktion: Michael Lexner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 fjernes Direktion: Robert Helms (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET SOLARPARK RIOL ApS (offentliggjort 2008-11-20)
Den 2008-11-12 fjernes Navne: SOLARPARK RIOL ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 47, st. tv., 1560 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-23 tilføjes Direktion: Robert Helms (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Navne: SOLARPARK RIOL ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Stiftere: FIRSTCLIENTS GAMMEL KONGEVEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)