Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Reelle ejere | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Legale ejere: Christopher Tranæs Holding IVS, Sandra Maria Kyhlensø Tranæs (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-07-17 tilføjes Bibranche: Optikere (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-17 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-07-16 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 10, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nærumvænge Torv 17-19, 2850 Nærum (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af briller og kontaktlincer, konsulentvirksomhed og finansielle investeringer, samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Navne: KYHLENSØ FINANS ApS (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-09 fjernes Navne: C-OPTIK - NÆRUM ApS (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2014-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Vedtægter: 2014-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-30 fjernes Direktion: Per Lindholm Kurtzhals (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-27 tilføjes Direktion: Per Lindholm Kurtzhals (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-23 tilføjes Legale ejere: KYHLENSØ GROUP ApS (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2011-05-23 tilføjes Reelle ejere: Christian Kofoed Kyhlensø (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2011-05-22 fjernes Reelle ejere: Christian Kofoed Kyhlensø (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-05 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-05 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 166.668,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-07-17 tilføjes Navne: C-OPTIK - NÆRUM ApS (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2007-07-16 fjernes Navne: C-OPTIK - NÆRUM ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-07-17)
Den 2007-07-16 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nærumvænge Torv 17-19, 2850 Nærum (offentliggjort 2014-09-11)
Den 2007-04-04 tilføjes Binavne: CP-OPTIK ApS, C-OPTIK - RUDERSDAL ApS, C-OPTIK - INVEST ApS, C-OPTIK - HOLTE ApS, C-OPTIK - EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Direktion: Christian Kofoed Kyhlensø (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Hovedbranche: Optikere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Navne: C-OPTIK - NÆRUM ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Reelle ejere: Christian Kofoed Kyhlensø (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2007-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Stiftere: Christian Kofoed Kyhlensø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)