Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Digetoften 22, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-12 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: pjc@outlook.dk (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Legale ejere: Per Jan Christensen (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Navne: PECH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Stiftere: Per Jan Christensen (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-03-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Per Jan Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-11-15 tilføjes Legale ejere: Per Jan Christensen (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2014-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Digetoften 22, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2014-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 31, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: pjc@outlook.dk (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2014-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 31, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-11-19)
Den 2014-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 44, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 fjernes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 44, 2750 Ballerup (offentliggjort 2014-04-16)
Den 2009-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2007-11-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-01-03)
Den 2007-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Direktion: Per Jan Christensen (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2007-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering. (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-04-12 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Navne: PECH HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Revisor: OBK REVISION REGISTRERET REVISOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Stiftere: Per Jan Christensen (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2007-04-12 tilføjes Vedtægter: 2007-04-12 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2007-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)