Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Helikonsvej 19, 2300 København S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-12 fjernes Direktion: Laila Hopen Marmetschke (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-28 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-12 fjernes Kontaktoplysninger: helikonaps@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-12 fjernes Navne: HELIKON ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Stiftere: Kenneth Marmetschke (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-21 tilføjes Direktion: Laila Hopen Marmetschke (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-12-21 fjernes Direktion: Kenneth Marmetschke (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-01-31 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-01-30 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-12-16)
Den 2011-12-15 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2011-12-16)
Den 2011-12-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2011-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: helikonaps@gmail.com (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-12-12 tilføjes Vedtægter: 2011-12-12 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-11-09 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helikonsvej 19, 2300 København S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-28 tilføjes Direktion: Kenneth Marmetschke (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-28 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Navne: HELIKON ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Stiftere: Kenneth Marmetschke (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2006-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)