Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 10, 1., 1208 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Navne: CIRKLEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Stiftere: Signe Damgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kompagnistræde 10, 1., 1208 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 22, 1., 1100 København K (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 22, 1., 1100 København K (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 4., 1050 København K (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 4., 1050 København K (offentliggjort 2008-04-25)
Den 2008-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 38, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-10 tilføjes Direktion: Erik Damgaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 fjernes Direktion: Signe Damgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Navne: CIRKLEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-09 fjernes Navne: SIGNES KOGEBOG ApS (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2008-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-10 tilføjes Vedtægter: 2008-04-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 38, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Direktion: Signe Damgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Navne: SIGNES KOGEBOG ApS (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2006-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Stiftere: Signe Damgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)