Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: CODAN GUMMI A/S. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Legale ejere: Maflow S.P.A (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Navne: MAFLOW GUMMI A/S (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 fjernes Bestyrelse: Massimo Zagati (formand) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-02-28 fjernes Direktion: Piero Mancinelli (direktion) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsgade 25, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-03-11 tilføjes Direktion: Piero Mancinelli (direktion) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2010-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for industri og handel, såvel direkte som igennem danske og udenlandske datterselskaber og associerede selskaber, investeringsvirksomhed, samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2010-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2010-03-11 tilføjes Vedtægter: 2010-03-11 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2010-02-25 fjernes Direktion: Matteo Cimenti (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2010-02-11 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarshaab 1, 4600 Køge (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2010-02-10 tilføjes Bestyrelse: Massimo Zagati (formand) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2010-02-10 fjernes Bestyrelse: Jean-Pierre Verlaine (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarshaab 1, 4600 Køge (offentliggjort 2007-03-21)
Den 2007-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 104, 4600 Køge (offentliggjort 2007-02-12)
Den 2007-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 104, 4600 Køge (offentliggjort 2007-02-12)
Den 2007-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-02-08)
Den 2007-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-02-08)
Den 2007-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-09 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 tilføjes Bestyrelse: Jean-Pierre Verlaine (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Herman Melchior (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 tilføjes Direktion: Matteo Cimenti (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-02-07 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-02-07 tilføjes Navne: MAFLOW GUMMI A/S (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-02-06 fjernes Navne: A/S PSE 17 NR. 1711 UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-05 tilføjes Legale ejere: Maflow S.P.A (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Herman Melchior (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-05-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Navne: A/S PSE 17 NR. 1711 UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-28)