Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEARL STORIES A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og ejendomme samt eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og anden efter direktionens skøn dermed forbunden virksomhed... (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-19 tilføjes Vedtægter: 2015-06-19 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-06-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 22, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 16, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Vedtægter: 2014-06-30 (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2011-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stationsvej 16, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-09-24)
Den 2011-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 34, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-01-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 34, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: 34 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: 34 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Direktion: Annette Spanggaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Legale ejere: Annette Spanggaard (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2006-12-04 tilføjes Navne: HOC HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2006-12-04 tilføjes Reelle ejere: Annette Spanggaard (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2006-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PEDER ALBERTSEN A/S. REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2006-12-04 tilføjes Stiftere: Annette Spanggaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-17)
Den 2006-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)