Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform |
Den 2009-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejendomme samt virksomhed, der efter bestyrelsens skøn relaterer sig til ejendomsdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening eller af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Vedtægter: 2009-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-03 fjernes Bestyrelse: Kim Hyldahl Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Direktion: Karl Kristian Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-03 fjernes Navne: BANG & OLUFSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-03 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Karl Kristian Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 fjernes Direktion: Peter Thostrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Bestyrelse: Karl Kristian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 fjernes Bestyrelse: Peter Thostrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gimsinglundvej 20, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gimsinglundvej 20, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Thostrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Direktion: Peter Thostrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: BANG & OLUFSEN EJENDOMME A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)