Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Stiftere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkel Bryggers Gade 3, 2. th., 1460 København K (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 9, 1715 København V (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Hjemmeside: paustianarkitekt.dk (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mp@paustianarkitekt.dk (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-09 tilføjes Vedtægter: 2020-12-09 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-09 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 9, 1715 København V (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2020-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 5, 2., 1454 København K (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 5, 2., 1454 København K (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2016-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2015-02-02 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-01-04 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2013-01-04 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-18 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 tilføjes Navne: PAUSTIAN ARKITEKT ApS (offentliggjort 2011-09-15)
Den 2011-08-29 fjernes Navne: MORTEN PAUSTIAN TEGNESTUE ApS (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2011-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 tilføjes Vedtægter: 2011-08-30 (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-09 tilføjes Navne: MORTEN PAUSTIAN TEGNESTUE ApS (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2010-09-08 fjernes Navne: MORTEN PAUSTIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2010-09-15)
Den 2010-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 10, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2008-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 83, 4. tv., 1264 København K (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 83, 4. tv., 1264 København K (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2007-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-03 tilføjes Stiftere: Morten Paustian (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-03 fjernes Stiftere: Morten Paustian (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 33, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Direktion: Morten Paustian (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Legale ejere: Morten Paustian (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2006-12-01 tilføjes Navne: MORTEN PAUSTIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-12-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Paustian (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2006-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2006-12-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Stiftere: Morten Paustian (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)