Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Olejasz Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Direktion: Henrik Olejasz Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 fjernes Navne: SAMPENSION ALTERNATIVE INVESTMENTS F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Bestyrelse: Mads Smith Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Charlotte Foght Linnemann Møller Wedel-Heinen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-27 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Foght Linnemann Møller Wedel-Heinen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Bestyrelse: Anna Kathryn Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er fra medlemmerne at modtage midler, som anbringes i overensstemmelse med den investerings- og risikopolitik, som er fastlagt i foreningens vedtægter, op på forlangende af et medlem indløser medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Navne: SAMPENSION ALTERNATIVE INVESTMENTS F.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-26 fjernes Navne: SAMPENSION PRIVATE EQUITY F.M.B.A (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2008-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1) formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller 2) formanden i forening med foreningens direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 tilføjes Vedtægter: 2008-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Olejasz Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Bestyrelse: Benny Buchardt Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 tilføjes Direktion: Henrik Olejasz Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Direktion: Benny Buchardt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 tilføjes Navne: SAMPENSION PRIVATE EQUITY F.M.B.A (offentliggjort 2007-03-28)
Den 2007-03-06 fjernes Navne: FF PRIVATE EQUITY F.M.B.A (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 14, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Bestyrelse: Benny Buchardt Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Direktion: Benny Buchardt Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: FF PRIVATE EQUITY F.M.B.A (offentliggjort 2007-01-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)