Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Reffeldt | 28.04.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Celina Louise Hilslev Reffeldt | 28.04.2023 | 11.03.2024 | direktør |
Celina Louise Hilslev Reffeldt | 12.10.2020 | 27.04.2023 | adm. dir |
Jacob Reffeldt | 21.12.2006 | 12.10.2020 | direktør |