Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 50, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Bibranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Direktion: Lasse Schou Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: schoularseninvest@gmail.com (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Legale ejere: Lasse Schou Larsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Navne: SCHOU LARSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes ObligatoriskEmail: schoularseninvest@gmail.com (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Stiftere: Lasse Schou Larsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabersvej 50, 1. th., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Schousgade 2, 1. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: schoularseninvest@gmail.com (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-01-19 tilføjes ObligatoriskEmail: schoularseninvest@gmail.com (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2014-09-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-20 fjernes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schousgade 2, 1. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2011-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Karin Nellemoses Vej 4, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalanlæg herunder finansiering og investering samt konsulent- og forfattervirksomhed, produktion af tekster, produktbeskrivelser m.v. samt virksomhed, som efter ledelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-09-23 tilføjes Vedtægter: 2011-09-23 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-09-08 tilføjes Revisor: Frost Erhverv ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-08 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karin Nellemoses Vej 4, 1. th., 2500 Valby (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2009-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Degnemose Allé 8, 3. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Degnemose Allé 8, 3. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Direktion: Lasse Schou Larsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Legale ejere: Lasse Schou Larsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: SCHOU LARSEN INVEST ApS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Stiftere: Lasse Schou Larsen (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-16)