Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-04-26 tilføjes Bestyrelse: Emil Kallerup Vrist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Bestyrelse: Kurt Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Direktion: Bo Boulund Knudsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Direktion: Christina Bech Godskesen Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 3, 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 53, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: offpost@kpri.dk (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 53, 7400 Herning (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-05-17 tilføjes Bestyrelse: Bo Boulund Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-17 fjernes Bestyrelse: Henrik Hoffmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 tilføjes Reelle ejere: Birthe Bech Godskesen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-05-22 fjernes Reelle ejere: Peter Godske Søndergaard Godskesen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Bestyrelse: Christina Bech Godskesen Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-03-01 fjernes Bestyrelse: Peter Godske Søndergaard Godskesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 6., 7400 Herning (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2017-04-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-12-13 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2010-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2009-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 25, 6., 7400 Herning (offentliggjort 2018-02-04)
Den 2009-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 601, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Legale ejere: KP Invest FINANS I A/S (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 601, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Godske Søndergaard Godskesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-21 tilføjes Direktion: Christina Bech Godskesen Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2006-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen matr.nr. 1 k Herningsholm, Herning Jorder med henblik på efterfølgende byggemodning, udstykning og videresalg af byggegrunde i varierende størrelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Legale ejere: GODSKE GODSKESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2006-12-21 tilføjes Navne: ENGHOLM SØPARK A/S (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2006-12-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Godske Søndergaard Godskesen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-21 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2006-12-21 tilføjes Stiftere: GODSKE GODSKESEN HOLDING ApS, A/S AF 20.02.2014 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2006-12-21 tilføjes Vedtægter: 2006-12-21 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)