Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Stitz Gyrtrup(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Stitz Gyrtrup | 15.04.2012 | Vejrøgade 6, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (13) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BCOPENHAGEN APS | 29804184 | NORMAL | Radio- og tv-forretninger (474300) |
F.S.G. INVEST ApS | 29803846 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
H PHARMACEUTICALS K/S | 31370221 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
Januscentret S/I | 33329261 | Aktiv | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
MEGASONG PUBLISHING A/S | 17269674 | NORMAL | Detailhandel med musik- og videooptagelser (476300) |
NKBM HOLDING ApS | 33253036 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
PIC PAC HOLDING ApS | 24996360 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PIC PAC SCANDINAVIA A/S | 21461539 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
PIC PAC SCANDINAVIA V/EILIF HOFFMANN | 14635300 | Aktiv | Agenturhandel med blandet sortiment (461900) |
Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Falkoner Centret I/S | 38069519 | Aktiv | Praktiserende tandlæger (862300) |
WARNER CHAPPELL MUSIC DENMARK A/S | 59069314 | NORMAL | Udgivelse af bøger (581100) |
WARNER MUSIC DENMARK A/S | 12667833 | NORMAL | Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (592000) |
WARNER MUSIC HOLDINGS DENMARK A/S | 16211133 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
11.03.2011 | 9,46 (km) | Vejrøgade 12, 2100 København Ø | Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs.Lyngby |
25.01.2018 | 0,00 (km) | Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs.Lyngby | Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs. Lyngby |
29.01.2018 | 0,00 (km) | Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs. Lyngby | Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs. Lyngby |
03.06.2019 | 10,17 (km) | Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs. Lyngby | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
24.10.2019 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
28.01.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
08.03.2021 | 0,00 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
F.S.G. INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 20.02.2017 og angivet som gældende fra 20.02.2017 (2785 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
F.S. EJENDOMME 2 ApS | 31431530 |
F.S. EJENDOMME ApS | 25782674 |
F. S. Frugt ApS | 39158299 |
F.S.G. Holding ApS | 37120731 |
F.S.G. INVEST ApS | 29803846 |
F.S.H. HOLDING ApS | 32081134 |
F.S. HOLDING | 32789293 |
F. S. HOLDING AF 2014 ApS | 35028315 |
F.S. HOLDING ApS | 18135647 |
F.S. HOLDING FREDERIKS ApS | 25943015 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Stitz Gyrtrup(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Stitz Gyrtrup(virk.: 3) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 4 |
Pct. | 0 % | 43 % | 0 % | 57 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |