Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FOCUS LIGHTING HOLDING ApS (CVR 21661341) | OPLØSTEFTERFUSION | 20.12.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Focus Lighting Group Holding ApS (CVR 40713891) | NORMAL | 02.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peter Olivarius | 27.11.2012 | 11.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
FOCUS LIGHTING HOLDING ApS (CVR 21661341) | 20.12.2006 | 02.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |