Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Navne: NORDIC TELEPHONE MANAGEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Stiftere: Steen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 fjernes Bestyrelse: Kurt Rolf Richard Björklund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og at investere i danske og udenlandske selskaber samt direkte eller indirekte at drive enhver anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-14 tilføjes Vedtægter: 2010-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 161.314,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 130.689,10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Bestyrelse: Bruno Mourgue d'Algue (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 fjernes Bestyrelse: Claus Torsten Winkler (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 tilføjes Bestyrelse: Andrew Paul Sillitoe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 fjernes Bestyrelse: Andrew Paul Sillitoe (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Henrik Juel Kraft (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Bestyrelse: Nicolas Joseph Michel Gheysens (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletvej 30, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Bestyrelse: Nicolas Joseph Michel Gheysens (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Navne: NORDIC TELEPHONE MANAGEMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Stiftere: Steen Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)