Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kometvej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2006-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HOMME ApS. (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: HOMME ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: One Wear ApS. (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-09-11 sletter virksomheden Ejerskaber: One Wear ApS. (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: One Wear ApS. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 32, 8700 Horsens (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2013-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 100, 8722 Hedensted (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølbjerg 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølbjerg 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølbjerg 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølbjerg 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Direktion: Allan Duderstadt Feder (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier/anparter i tilknyttede virksomheder og anden investeringsaktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Legale ejere: Allan Duderstadt Feder (offentliggjort 2015-06-04)
Den 2006-12-20 tilføjes Navne: FEDER HOLDING ApS (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2006-12-20 tilføjes Reelle ejere: Allan Duderstadt Feder (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2006-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-12-20 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Stiftere: Allan Duderstadt Feder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Vedtægter: 2006-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-03-02)
Den 2006-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)