Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Formål | Tegningsregel |
Den 2018-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 7, 2. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Michael Møller Jensen (formand) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-20 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET CHEMNITZ-BRÜHL (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: Carsten Møller, Henrik Iwersen, Bo Richard Møller, Jens Kjærgaard, Michael Møller Jensen, Søren Lars Mikkelsen, Marianne Bartlmä (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Navne: K/S CHEMNITZ-BRÜHL (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Revisor: KIRKHOFF, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-01-11 tilføjes Revisor: KIRKHOFF, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-01-11 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-03-02 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-03-02 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-11-20 tilføjes Legale ejere: Marianne Bartlmä (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-09-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2016-08-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-02)
Den 2015-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mynstersvej 7, 2. th., 1827 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2014-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilesvinget 29, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-12-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2013-12-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren og 1 bestyrelsesmedlem eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2013-12-16 tilføjes Vedtægter: 2013-12-16 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2012-06-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Møller Jensen (formand) (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2012-06-18 fjernes Bestyrelse: Jens Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-23 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2012-04-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilesvinget 29, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2006-11-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Kjærgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-20 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET CHEMNITZ-BRÜHL (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Iwersen, Bo Richard Møller, Jens Kjærgaard, Michael Møller Jensen, Søren Lars Mikkelsen (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Navne: K/S CHEMNITZ-BRÜHL (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2006-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-31)
Den 1006-11-14 tilføjes Legale ejere: Carsten Møller (offentliggjort 2018-05-31)