Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 37, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Niels Frederik Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-22 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: 4B HOLDING ApS, DAGENS BRIDGE ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Navne: 5B BRIDGE INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Lars Henrik Blakset (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Stiftere: BLAKSET HOLDING ApS, 4B HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-11-02 tilføjes Reelle ejere: Lars Henrik Blakset (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2021-11-02 fjernes Reelle ejere: Niels Frederik Bjerregaard, Mathias Peter Bruun, Knut Petter Blakset, Nadia Bekkouche (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-11-01 fjernes Reelle ejere: Lars Henrik Blakset (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 37, 2. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 4, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-23 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-22 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Direktion: Niels Frederik Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Niels Frederik Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-11 tilføjes Legale ejere: DAGENS BRIDGE ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2017-08-11 fjernes Legale ejere: BLAKSET HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-10 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 4, 1. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2007-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødlund 3, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og deltage i udvikling og produktion af bridgeudstyr samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2007-03-22 tilføjes Navne: 5B BRIDGE INVEST ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2007-03-21 fjernes Navne: 5B SPINNER ApS (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2007-03-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2007-03-22 tilføjes Vedtægter: 2007-03-22 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2007-02-05 tilføjes Direktion: Niels Frederik Bjerregaard (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2007-02-05 fjernes Direktion: Lars Henrik Blakset (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødlund 3, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødlund 3, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødlund 3, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Direktion: Lars Henrik Blakset (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-12-18 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Legale ejere: BLAKSET HOLDING ApS, 4B HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2006-12-18 tilføjes Navne: 5B SPINNER ApS (offentliggjort 2006-12-22)
Den 2006-12-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Henrik Blakset, Niels Frederik Bjerregaard, Mathias Peter Bruun, Knut Petter Blakset, Nadia Bekkouche (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Stiftere: BLAKSET HOLDING ApS, 4B HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2006-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)