Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Jensen | 21.05.2013 | direktør |
Niels Henrik Nygaard Mikkelsen | 01.12.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Johnson | 29.05.2009 | 01.12.2010 | direktør |
Børge Faber | 30.05.2008 | 31.12.2016 | direktør |
Per Ellegaard Møller | 30.05.2008 | 29.05.2009 | direktør |
Kim Borch | 22.11.2006 | 15.07.2013 | adm. dir |