Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dorte Weng | 16.11.2006 | 10.02.2010 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Holm Pedersen | 02.01.2008 | 10.02.2010 | bestyrelse |
Lars Antonsen | 07.12.2006 | 10.02.2010 | bestyrelse |
Birgitte Kurup | 07.12.2006 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Jan Bjørkmann | 07.12.2006 | 11.07.2008 | bestyrelse |
Dorte Weng | 16.11.2006 | 10.02.2010 | bestyrelse |
Serge Talatinian | 16.11.2006 | 10.02.2010 | formand |
Frank Bliksted Andersen | 16.11.2006 | 09.07.2008 | bestyrelse |