Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Vedtægter | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Hovedbranche | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2006-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S MOLS DETAIL RØDBY. (offentliggjort 2006-11-29)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 tilføjes Vedtægter: 2023-09-14 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-09-14 fjernes Bestyrelse: Lasse Bøgede Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-13 tilføjes Reelle ejere: Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 fjernes Reelle ejere: Michael Due Kay (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-12 fjernes Reelle ejere: Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 fjernes Legale ejere: Michael Due Kay (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-02-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 8, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kagsåvej 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: mail@connla.dk (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 tilføjes Reelle ejere: Brian Icedor Petersen, Michael Due Kay (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Michael Due Kay, Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-03-10 tilføjes Vedtægter: 2021-03-10 (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Per Jensen (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-01-01 fjernes Reelle ejere: Per Jensen (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kagsåvej 35, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Connla ApS (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Brian Icedor Petersen (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1. 19., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-04-08 fjernes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Taastrup Boulevard 53, 1. 19., 2630 Taastrup (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2015-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-27)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Mols Detail Rødby. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: Brian Icedor Petersen, Per Jensen, Michael Due Kay, Lasse Bøgede Andersen, Thomas Mau Adly (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Reelle ejere: Brian Icedor Petersen, Per Jensen, Michael Due Kay (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2013-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 72, 1., 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-06-27)
Den 2013-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 5, 2., 2620 Albertslund (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2013-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@connla.dk (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2011-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 5, 2., 2620 Albertslund (offentliggjort 2011-12-19)
Den 2011-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 27, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2010-08-23)
Den 2010-11-15 tilføjes Revisor: CTM REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2010-11-15 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 27, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2010-08-23)
Den 2010-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangede Bygade 98, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-06-04)
Den 2010-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangede Bygade 98, 2., 2820 Gentofte (offentliggjort 2010-06-04)
Den 2010-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandkæret 9, 9560 Hadsund (offentliggjort 2009-06-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-05-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Due Kay (formand) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2008-05-13 tilføjes Bestyrelse: Lasse Bøgede Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2008-05-13 fjernes Bestyrelse: Lone Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-21 tilføjes Direktion: Brian Icedor Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-21 fjernes Direktion: Michael Salling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-13 tilføjes Direktion: Michael Salling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-13 fjernes Direktion: Niels Bent Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandkæret 9, 9560 Hadsund (offentliggjort 2009-06-09)
Den 2008-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bushøjvænget 129, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET MOLS DETAIL RØDBY ApS (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-05-06 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET H. C. ANDERSENSVEJ, ØSTBIRK ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bushøjvænget 129, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-13 tilføjes Bestyrelse: Lone Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-13 tilføjes Direktion: Niels Bent Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET H. C. ANDERSENSVEJ, ØSTBIRK ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2006-11-13 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Stiftere: EJD FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)