Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdsvej 8, kl., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-03 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: blaatunge@gmail.com (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Legale ejere: Orm Ulf Charles Traugott Bossemeier (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Navne: ORM BOSSEMEIER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Stiftere: Orm Ulf Charles Traugott Bossemeier (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2018-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Orm Ulf Charles Traugott Bossemeier (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2017-07-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdsvej 8, kl., 8660 Skanderborg (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2013-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 42, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2013-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: blaatunge@gmail.com (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2012-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 42, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2012-07-03)
Den 2012-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Moltkesvej 19, 1. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2012-02-05)
Den 2012-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moltkesvej 19, 1. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2012-02-05)
Den 2012-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 120 b., 8543 Hornslet (offentliggjort 2011-06-03)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tendrup Møllevej 120 b., 8543 Hornslet (offentliggjort 2011-06-03)
Den 2011-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr. Winthers Vej 94, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. Winthers Vej 94, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2006-11-03 tilføjes Direktion: Orm Ulf Charles Traugott Bossemeier (direktion) (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2006-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-11-03 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Legale ejere: Orm Ulf Charles Traugott Bossemeier (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Navne: ORM BOSSEMEIER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-03 tilføjes Stiftere: Orm Ulf Charles Traugott Bossemeier (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2006-11-03 tilføjes Vedtægter: 2006-11-03 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-20)
Den 2006-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-24)