Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jens Henning Jørgensen | 10.11.2006 | |
Karl Frederik Legarth Bedsted | 10.11.2006 | |
Knud Herby Nielsen | 10.11.2006 | |
Poul Bjerggård Olesen | 10.11.2006 | |
Simon Holt | 10.11.2006 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
6872-Holding ApS (CVR 44456192) | NORMAL | 27.11.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Simon Holt Holding ApS (CVR 44456184) | NORMAL | 27.11.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Altialt Holding ApS (CVR 44456141) | NORMAL | 27.11.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Dyrlæger Holding ApS (CVR 44347407) | 03.10.2023 | 27.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Torben Thurøe Riis | 21.06.2017 | 03.10.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Poul Bjerggård Olesen | 19.12.2012 | 03.10.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Simon Holt | 19.12.2012 | 03.10.2023 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Knud Herby Nielsen | 19.12.2012 | 31.12.2019 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (CVR 29800502) | NORMAL | 13.11.2006 | 100,00% | 100,00% |