Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Revisor | Bibranche | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2008-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: AGRI INVEST A/S. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2011-11-03 sletter virksomheden Ejerskaber: NBJ TOTALBYG A/S. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2012-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: BONUS BALTIC INVEST A/S. (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: BONUS BALTIC INVEST A/S. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Kasper Haunstrup Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Bent Blindkilde Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2023-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjergvej 20, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tybjerg Bygade 2, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af gas (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-28 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-12-31 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-06-04 tilføjes Reelle ejere: Kasper Haunstrup Jeppesen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: Jeppesen Agro A/S (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 tilføjes Reelle ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, eje kapitalandele i andre selskaber samt drive anden virksomhed, herunder landbrug (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-18 tilføjes Vedtægter: 2017-01-18 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2022-11-22)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-28 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2013-01-28 fjernes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 tilføjes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 fjernes Revisor: Palle Georg Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-01-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjerg Bygade 2, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tybjerg Bygade 2, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tybjerg Bygade 2, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Direktion: Bent Blindkilde Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2006-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og at eje kapitalandele i andre selskaber (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2006-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Legale ejere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2019-12-15)
Den 2006-10-26 tilføjes Navne: TYBJERGGAARD INVEST ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-26 tilføjes Revisor: Palle Georg Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Stiftere: Bent Blindkilde Jeppesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 tilføjes Vedtægter: 2006-10-26 (offentliggjort 2017-01-18)
Den 2006-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)