Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Binavne | Direktion | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-01-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIKSØ TEKNIK ApS. (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Fitxpressdk ApS. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2015-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Fitxpressdk Distribution ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fitxpressdk ApS. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fitxpressdk Distribution ApS. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 25, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-04 tilføjes Binavne: Meret Consulting ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-01 tilføjes Direktion: Uffe Vilhelm Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-01 fjernes Direktion: Merete Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-01 tilføjes Navne: Future Group Consulting ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-05-01 tilføjes Reelle ejere: Uffe Vilhelm Nielsen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2016-05-01 tilføjes Vedtægter: 2016-05-01 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-30 fjernes Navne: MERET CONSULTING ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-04-30 fjernes Reelle ejere: Merete Poulsen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2015-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvensvej 25, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2015-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Storstræde 18, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2014-12-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, levere, installere og servicere software og hardware og hermed beslægtet vriksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 tilføjes Vedtægter: 2014-11-12 (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2014-11-12 fjernes Revisor: Account Team Revisorfirma ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-12 tilføjes Revisor: Account Team Revisorfirma ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storstræde 18, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-03-29)
Den 2013-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesselager 16, 2605 Brøndby (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-06-18 fjernes Revisor: Lis Guldager Eggert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselager 16, 2605 Brøndby (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2012-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 12-14, 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornmarksvej 12-14, 2605 Brøndby (offentliggjort 2011-04-06)
Den 2011-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 28, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-05-10)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-27 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2010-12-27 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2010-12-27)
Den 2010-12-26 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-04 tilføjes Revisor: Lis Guldager Eggert (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-04 fjernes Revisor: MONDUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 28, 1., 2600 Glostrup (offentliggjort 2009-05-10)
Den 2009-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 24, 4. 127., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-04 tilføjes Legale ejere: Future Group Holding I ApS (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2009-05-04 tilføjes Navne: MERET CONSULTING ApS (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2009-05-03 fjernes Navne: K3T CONSULTING DENMARK ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2009-05-04 tilføjes Reelle ejere: Uffe Vilhelm Nielsen, Merete Poulsen (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2009-05-04 fjernes Reelle ejere: Tonny Hansen, Uffe Vilhelm Nielsen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-09-17 tilføjes Direktion: Merete Poulsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-17 fjernes Direktion: Tonny Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-11-13)
Den 2006-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 24, 4. 127., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 tilføjes Direktion: Tonny Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-11-13)
Den 2006-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: uffes@post4.tele.dk (offentliggjort 2006-11-13)
Den 2006-10-23 tilføjes Navne: K3T CONSULTING DENMARK ApS (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-23 tilføjes Reelle ejere: Tonny Hansen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2006-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Revisor: MONDUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Stiftere: Tonny Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)