Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVODAN A/S. (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVODAN A/S. (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ADVODAN A/S. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADVODAN A/S. (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2024-04-26 fjernes Legale ejere: ADVODAN AALBORG ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-10 tilføjes Legale ejere: ADVODAN Sønderjylland I/S v/S. Østerby-Jørgensen og M. Warming Nissen (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2023-03-10 fjernes Legale ejere: ADVODAN Lolland-Falster (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: ADVODAN Lolland-Falster, ADVODAN AALBORG ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: ADVODAN SLAGELSE I/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Mads Rau-Kaufmann (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Morten Arnberg (direktør) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-21 tilføjes Legale ejere: ADVODAN SLAGELSE I/S, ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2021-04-20 fjernes Legale ejere: ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Bestyrelse: Pernille Munch Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-04-30 fjernes Bestyrelse: Louise Lecanda (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2020-04-17 tilføjes Legale ejere: ADVODAN A/S, ADVODAN Helsingør (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-17 fjernes Legale ejere: ADVODAN Lolland-Falster, ADVODAN AALBORG ADVOKATAKTIESELSKAB, ADVODAN SLAGELSE I/S (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-16 fjernes Legale ejere: ADVODAN A/S (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-12-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Sand Gottlieb (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-31 fjernes Bestyrelse: Thomas Vang Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-30 fjernes Bestyrelse: Jens Sand Gottlieb (suppleant) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 tilføjes Bestyrelse: Louise Lecanda (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-20)
Den 2019-05-03 fjernes Bestyrelse: Jacob Morten Schousgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-02 fjernes Bestyrelse: Louise Lecanda (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-26 tilføjes Legale ejere: ADVODAN SLAGELSE I/S, ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-04-26 fjernes Legale ejere: ADVODAN Næstved I/S, ADVODAN Helsingør (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-25 fjernes Legale ejere: ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2018-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 tilføjes Bestyrelse: Jens Sand Gottlieb (suppleant) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-05-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Oscar Hornsleth (suppleant) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og bestyrelsens formand i forening, af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsens formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 tilføjes Bestyrelse: Stefan Michael Østerby-Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Frisgaard (suppleant) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2017-05-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S, ADVODAN Helsingør, ADVODAN A/S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: PENTA ADVOKATER A/S (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: ADVODAN Helsingør, ADVODAN A/S, ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2016-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-09-27)
Den 2016-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-12-12 tilføjes Hjemmeside: www.advodan.dk (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: sush@advodan.dk (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: conh@advodan.dk (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 tilføjes Vedtægter: 2016-10-07 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Bestyrelse: Asger Thierry (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 tilføjes Bestyrelse: Thomas Frisgaard (suppleant) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-04-29 fjernes Bestyrelse: Kristina Søgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-28 fjernes Bestyrelse: Rolf Burmann Ledertoug (suppleant) (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: ADVODAN A/S, ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: ADVODAN A/S, ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S, ADVODAN KØGE A/S (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-08-15 tilføjes Direktion: Morten Arnberg (direktør) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2015-08-15 fjernes Direktion: Esben Vibe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-24 tilføjes Bestyrelse: Henrik Oscar Hornsleth (suppleant) (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-04-24 fjernes Bestyrelse: Claes Lagerbon Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-16 tilføjes Legale ejere: ADVODAN A/S, ADVOKATFIRMAET JOST JENSEN, THOMASEN & PARTNERE A/S, ADVODAN KØGE A/S, ADVODAN Helsingør, PENTA ADVOKATER A/S, ADVODAN Næstved I/S, ADVODAN Lolland-Falster, ADVODAN AALBORG ADVOKATAKTIESELSKAB, Advodan I/S (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Carsten Christian Gadeberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-25 fjernes Bestyrelse: May Wenche Strømsnes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være administrations- og rettighedsselskab for ADVODAN-kæden (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to bestyrelsesmedlemmer, fire bestyrelsesmedlemmer i forening, tre bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2014-04-03 tilføjes Vedtægter: 2014-04-03 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.481.040,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-12 fjernes Bestyrelse: Jesper Højberg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-08 tilføjes Direktion: Esben Vibe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-08 fjernes Direktion: Helge Andreas Busk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Højberg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-19 fjernes Bestyrelse: Jens Otto Kjær Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-26 tilføjes Bestyrelse: Camilla Kisling (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Bestyrelse: Finn Hjernø Offersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-26 tilføjes Direktion: Helge Andreas Busk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-26 fjernes Direktion: Poul Jost Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-08-18 tilføjes Direktion: Poul Jost Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-18 fjernes Direktion: Erik Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-05 tilføjes Kontaktoplysninger: conh@advodan.dk (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 213, 8000 Århus C (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-23 tilføjes Direktion: Erik Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-23 fjernes Direktion: Tom Erling Skovbon (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Bestyrelse: Finn Hjernø Offersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-04 fjernes Bestyrelse: Steen Marslew (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2008-08-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 213, 8000 Århus C (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2007-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-15 tilføjes Bestyrelse: Steen Marslew (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-15 tilføjes Direktion: Tom Erling Skovbon (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 720.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Navne: ADVODAN A/S (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-09-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Stiftere: Torben Thomasen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)