Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Revisor | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Formål | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-10 tilføjes Navne: Shinta og Esben ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 fjernes Navne: AARUP & MENG ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 fjernes Legale ejere: Shinta Darling (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og andet samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-11-19 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-18 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammergyden 75, 5270 Odense N (offentliggjort 2008-10-29)
Den 2008-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Døckerslundsvej 26, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: JKPT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: shinta@colourbox.com (offentliggjort 2008-04-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-07-03)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-07-03)
Den 2007-05-01 tilføjes Bibranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2007-07-03)
Den 2007-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-07-03)
Den 2007-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: BSR AF 2006 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Døckerslundsvej 26, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Direktion: Shinta Darling (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Legale ejere: Shinta Darling, The Darlings ApS (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2006-10-11 tilføjes Navne: AARUP & MENG ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2006-10-11 tilføjes Reelle ejere: Esben Darling (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2006-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2006-10-11 tilføjes Stiftere: The Darlings ApS, Shinta Darling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)