Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovgårdsparken 121, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-14 fjernes Bestyrelse: John Robert Gjørup Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-14 fjernes Navne: MOTTO-CAPTURA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Stiftere: Lars Ballieu Christensen, John Robert Gjørup Kristensen, Ib Allan Larsen, Flemming Dan Ast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-03 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-30 fjernes Direktion: Flemming Dan Ast (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovgårdsparken 121, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-28 tilføjes Bestyrelse: John Robert Gjørup Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Direktion: Flemming Dan Ast (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge edb-programmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2006-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2006-11-21)
Den 2006-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Navne: MOTTO-CAPTURA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Stiftere: Lars Ballieu Christensen, John Robert Gjørup Kristensen, Ib Allan Larsen, Flemming Dan Ast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Vedtægter: 2006-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)